Ir directamente al recurso

Cargando...

Recursos educativos

De todos ellos, son recursos y el resto: Secuencia Libro
  • Nivel educativo
  • Competencias
    Ver todos
  • Tipología
  • Idioma
    Ver todos
  • Tipo de medio
    Ver todos
  • Tipo de actividad
    Ver todos
  • Destinatarios
  • Tipo de audiencia
  • Creador
Mostrando resultados de 10469
  • Practica. Actividad 3 | Recurso educativo 574694

    Practica. Actividad 3

    EduBook Organización

    • 371 visitas

    Completa esta tabla sin hacer ninguna división. Solo puedes hacer sumas, restas y multiplicaciones:

    Ver más

  • Repaso. Actividad 10 | Recurso educativo 574798

    Repaso. Actividad 10

    EduBook Organización

    • 363 visitas

    Efectua las multiplicaciones siguientes: 3.568 × 45 = 1.972 × 35 = 9.045 × 67 = 65.173 × 18 = 416 × 209 = 349 × 204 =

    Ver más

  • Practica. Actividad 3 | Recurso educativo 593550

    Practica. Actividad 3

    EduBook Organización

    • 337 visitas

    Completa las siguientes multiplicaciones: a =     b =     c =     d = e =     f =     g = a =     b =     c =     d =     e = f =     g =     h =

    Ver más

  • Actividad introductoria 2 | Recurso educativo 574583

    Actividad introductoria 2

    EduBook Organización

    • 1189 visitas

    Efectúa estas multiplicaciones: 300 × 20 = 10 × 10 × 200 = 40 × 50 × 100 = 500 × 20 × 10 = 200 × 5 × 50 = 50 × 50 × 100 = 80 × 100 × 6 =

    Ver más

  • Practica. Actividad 1 | Recurso educativo 574614

    Practica. Actividad 1

    EduBook Organización

    • 414 visitas

    Efectúa las multiplicaciones siguientes: 7.405 × 108 = 4.530 × 360 = 2.304 × 250 = 6.936 × 208 = 4.709 × 740 = 5.281 × 603 = 2.047 × 506 = 7.503 × 901 = 3.450 × 830 =

    Ver más

  • Profundiza. Actividad 3 | Recurso educativo 594012

    Profundiza. Actividad 3

    EduBook Organización

    • 353 visitas

    Sabiendo que 245 × 40 = 9.800, escribe el resultado de estas multiplicaciones sin hacer cálculos (elimina los ceros innecesarios): 2,45 × 40 = 0,245 × 4 = 24,5 × 0,4 =

    Ver más

  • Practica. Actividad 1 | Recurso educativo 575166

    Practica. Actividad 1

    EduBook Organización

    • 350 visitas

    Efectúa las multiplicaciones y escribe el resultado eliminando los ceros innecesarios: 3,45 × 8 = 18,70 × 9 = 0,75 × 4 = 109 × 2,70 = 263 × 0,60 =

    Ver más

  • Practica. Actividad 1 | Recurso educativo 593968

    Practica. Actividad 1

    EduBook Organización

    • 315 visitas

    Efectúa las siguientes multiplicaciones: 7,4 × 0,82 = 30,61 × 4,65 = 2,64 × 1,8 = 6,3 × 0,314 = 0,2 × 4,37 = 10,5 × 1,2 = 2,74 × 5,3 = 11,9 × 3,17 = 0,5 × 0,25 = 5,31 × 0,8 =

    Ver más

  • Profundiza. Actividad 1 | Recurso educativo 575201

    Profundiza. Actividad 1

    EduBook Organización

    • 363 visitas

    Sabemos que 134 × 27 = 3.618. Sin hacer las operaciones, escribe los resultados de estas multiplicaciones: 134 × 2,7 = 1,34 × 27 = 13,4 × 27 = 134 × 0,27 = 0,134 × 27 = 134 × 0,027 = Observa que…

    Ver más

  • SUMAS, RESTAS, MULTIPLICACIONES Y CALCULO MENTAL

    Helena Guàrdia Docente

    • 4 lo usan
    • 2830 visitas

    Un lugar donde ejercitar tu mente jugando, para niños de primaria, ejercicios de todo tipo, sumas, restas, multiplicaciones, calculo mental.,

    Ver más

Te estamos redirigiendo a la ficha del libro...

Mensaje
Para:
Asunto: